KRS 0000302668
NIP7010115524
REGON14133407400000
NazwaPOLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY
Data rejestracji 03 kwi 2008 (16 lat temu) 03 kwi 2008
Data usunięcia 20 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010115524
data rejestracji 09 kwi 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHBARTŁOMIEJ SERGIUSZ GAJECKI
Prokurent
2013-12-31
2015-09-11
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA MARIA WIŚNIEWSKA
Wspólnik
2008-04-03
2012-04-26
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.950 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA URSZULA MIZIELIŃSKA
Wspólnik
2008-04-03
2010-02-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
MARIUSZ LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2012-04-26
2013-12-31
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-04-26
2016-10-05
40000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ
01552932900000
FINCREA 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2016-10-05
2016-10-17
40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ
362426632
CONGIO INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2016-10-17
2017-09-25
40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ
APOLLO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2017-09-25
2018-08-27
40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ
362426632
RIGHTEIGHT HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2018-08-27
2018-11-30
40 000 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000.000 ZŁ
Wspólnik
2018-11-30
2019-11-28
40 000 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000.000 ZŁ
14707085400000
VENUER IMMOBILIER SA
Wspólnik
2019-11-28
2019-12-09
44 000UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARTŁOMIEJ SERGIUSZ GAJECKI
PREZES ZARZĄDU
2019-02-27
2020-02-20
MAŁGORZATA MARIA WIŚNIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-04-03
2012-04-26
MARIUSZ LESZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-26
2013-12-31
MARK PHILLIP MONTOYA
PREZES ZARZĄDU
2013-12-31
2016-10-17
BARTŁOMIEJ SERGIUSZ GAJECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-17
2019-01-30
PIOTR MIKOŁAJ WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-30
2019-02-27
BERNHARD MANFRED FRIEDL
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-26
2016-10-05
1970-08-26
2008-04-03
2012-04-26
PLATINUM DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-26
2016-01-13
MAIL-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-01-13
2019-01-30
ENERGETYKA DLA DOMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-03
2008-04-28
ŻARYNY, 7, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-28
2012-04-26
AL.JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
2012-04-26
2013-07-22
WILSONA, 9, OPOLE, 45-429, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie