KRS 0000300910
NIP6342664249
REGON24079888000000
NazwaTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "PIAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "PIAST"
Data rejestracji 10 mar 2008 (17 lat temu) 10 mar 2008
Data usunięcia 13 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAWISZY CZARNEGO, 8, KATOWICE, 40-872, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4436000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2008-03-10
2012-02-13
4.436 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.436.000,00 ZŁ
00105323400000
ALEKSANDRA STEFANIA DUŻY
Likwidator
2010-09-01
2012-02-13
KAZIMIERA WITKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-07
2012-02-13
JÓZEF ZYGMUNT POKOJSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-07
2012-02-13
KAZIMIERZ DORF
Członek Organu Nadzoru
2008-03-10
2009-07-07
BERNARD MIKOŁAJ SZWEDA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-10
2009-07-07
CZESŁAW JAN ZUB
Członek Organu Nadzoru
2008-03-10
2008-08-26
RYSZARD GAJKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-26
2009-07-07
MICHAŁ KAROL STOLECKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-07
2012-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
GRZEGORZ WINCENTY WAJDA
PREZES ZARZĄDU
2008-03-10
2008-08-26
CZESŁAW RYSZARD WYCIŚLIK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-26
2010-09-01
2008-03-10
2010-09-01
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "PIAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie