KRS 0000293797
REGON24079887400000
NazwaARTDECORBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARTDECORBUD
Data rejestracji 29 lis 2007 (17 lat temu) 29 lis 2007
Data usunięcia 11 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 9, KATOWICE, 40-881, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHALEKSANDER ZACIRKA
Wspólnik
2007-11-29
2018-06-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
MICHAŁ MARCINKOWSKI
Wspólnik
2007-11-29
2018-06-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
RYSZARD GAJKIEWICZ
Wspólnik
2018-06-25
2022-08-11
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
RYSZARD GAJKIEWICZ
Likwidator
2020-05-14
2022-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR MIKOŁAJ MATUSZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-29
2018-06-25
RYSZARD GAJKIEWICZ
PREZES ZARZADU
2018-06-25
2020-05-14
2007-11-29
2020-05-14
ARTDECORBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-29
2018-06-25
WARSZAWSKA, 37, KATOWICE, 40-010, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie