KRS 0000108737
NIP6342408440
REGON27745916900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE "EUROINSTALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE "EUROINSTALBUD"
Data rejestracji 24 kwi 2002 (22 lata temu) 24 kwi 2002
Data usunięcia 30 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, KATOWICE, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4522 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #4524 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4541 TYNKOWANIE #4542 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4544 MALOWANIE I SZKLENIE #4545 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #2523 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2622 PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH #263 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #264 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #267 PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6521 LEASING #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃALICJA OSTROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2003-11-28
RYSZARD MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2009-05-21
KAZIMIERZ DORF
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2003-01-31
DAWID ŁUKASZ MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2009-05-21
MARIUSZ MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2009-05-21
BOGUSŁAW LIPKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2003-11-28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE LIN-S SP.Z O.O. KATOWICE
Wspólnik
2002-04-24
2003-10-16
49 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ.
271571095
"LIFTBUD"SPÓŁKA Z O.O. KATOWICE
Wspólnik
2002-04-24
2010-08-11
51 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁ.
276772094
RYSZARD FELIKS MAJEWSKI
Wspólnik
2003-10-16
2010-08-11
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁOTYCH
KATARZYNA JOANNA BIEŃKOWSKA
Wspólnik
2010-08-11
2016-06-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
AGNIESZKA KRAWCZYK
Wspólnik
2010-08-11
2016-06-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
KATARZYNA JOANNA BIEŃKOWSKA
Likwidator
2015-01-16
2016-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PROWADZI SAMODZIELNIE SPRAWY SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJATKOWYM I NIEMAJATKOWYM , PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I UMÓW, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
ANDRZEJ PAWEŁ GRUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-24
2003-01-31
RYSZARD ROMAN NASTAŁA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-31
2004-12-08
PIOTR MIKOSZEK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-08
2006-03-30
KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-30
2006-04-25
JÓZEF KRASOŃ
PREZES ZARZĄDU
2006-04-25
2009-10-27
AGNIESZKA KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-10-27
2010-08-11
AGNIESZKA KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-11
2015-01-16
KATARZYNA JOANNA BIEŃKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-11
2015-01-16
2002-04-24
2015-01-16
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE "EUROINSTALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-24
2004-08-12
TYSIĄCLECIA, 84A, KATOWICE, 40-871, KATOWICE, POLSKA
2004-08-12
2013-02-13
KS. MJR WOŹNIAKA, 11, KATOWICE, 40-389, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie