KRS 0000296265
NIP8992628762
REGON02065576000000
NazwaPLUSS INVEST DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPLUSS INVEST DEVELOPER
Data rejestracji 07 sty 2008 (17 lat temu) 07 sty 2008
Data usunięcia 25 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOROWSKA, 264, WROCŁAW, 50-558, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992628762
data rejestracji 17 sty 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCHWALDEMAR ZDZISŁAW KUBICKI
Beneficjent
JACEK STANISŁAW KUBICKI
Beneficjent
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
Beneficjent
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
reprezentant
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
Likwidator
2020-04-07
2021-01-25
Wspólnik
2008-01-07
2021-01-25
30000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH (JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93220273600000
WALDEMAR ZDZISŁAW KUBICKI
Beneficjent
166 UDZIAŁY O WARTOŚCI 16600,00 PLN W SPÓŁCE PLUSS INVEST SP Z O.O.
JACEK STANISŁAW KUBICKI
Beneficjent
167 UDZIAŁY O WARTOŚCI 167000,00 W SPÓŁCE PLUSS INVEST SP. Z O.O.
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
Beneficjent
167 UDZIAŁY O WARTOŚCI 167000,00PLN W SPÓŁCE PLUSS INVEST SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WALDEMAR ZDZISŁAW KUBICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2020-04-07
JACEK STANISŁAW KUBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2020-04-07
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2020-04-07
2008-01-07
2020-04-07
PLUSS INVEST DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-07
2011-09-29
ŚLĘŻNA, 189/191, WROCŁAW, 53-113, WROCŁAW, POLSKA
2011-09-29
2019-08-09
ARMII KRAJOWEJ, 8 C, WROCŁAW, 50-541, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie