KRS 0000064441
NIP8971395873
REGON93096395100000
NazwaPLUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPLUSS
Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001
Data usunięcia 15 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JEDNOŚCI NARODOWEJ, 72/80, WROCŁAW, 50-261, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971395873
data rejestracji 12 lis 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 maj 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIWALDEMAR ZDZISŁAW KUBICKI
Beneficjent
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
reprezentant
JACEK STANISŁAW KUBICKI
Beneficjent
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
Beneficjent
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
Wspólnik
2001-11-27
2020-05-15
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WALDEMAR ZDZISŁAW KUBICKI
Wspólnik
2001-11-27
2008-12-19
34 (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ (SŁOWNIE: SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JACEK STANISŁAW KUBICKI
Wspólnik
2001-11-27
2020-05-15
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WALDEMAR ZDZISŁAW KUBICKI
Wspólnik
2013-02-20
2020-05-15
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JACEK STANISŁAW KUBICKI
Likwidator
2005-09-12
2005-12-16
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
Likwidator
2019-01-07
2020-05-15
WALDEMAR ZDZISŁAW KUBICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK STANISŁAW KUBICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
JANUSZ DOMINIK GIEDROJT
PREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2005-09-12
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
PREZES ZARZĄDU
2005-12-16
2019-01-07
JACEK STANISŁAW KUBICKI
WCEPREZES ZARZĄDU
2005-12-16
2019-01-07
2001-11-27
2005-09-12
PLUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-12
2005-12-16
PLUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-11-27
2002-03-04
FABRYCZNA, 10, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie