KRS 0000281846
NIP8992604187
REGON02053085700000
NazwaPLUSS INVEST DEVELOPER 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPLUSS INVEST DEVELOPER 3
Data rejestracji 29 maj 2007 (17 lat temu) 29 maj 2007
Data usunięcia 29 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOROWSKA, 264, WROCŁAW, 50-558, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992604187
data rejestracji 01 gru 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHMARIUSZ SYLWESTER BANDURA
reprezentant
WALDEMAR ZDZISŁAW KUBICKI
Beneficjent
JACEK STANISŁAW KUBICKI
Beneficjent
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
Beneficjent
Wspólnik
2007-05-29
2021-07-29
5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93220273600000
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
Likwidator
2020-03-11
2021-07-29
WALDEMAR ZDZISŁAW KUBICKI
Beneficjent
166 UDZIAŁY O WARTOŚCI 16600,00 PLN W SPÓŁCE PLUSS INVEST SP. Z O.O.
JACEK STANISŁAW KUBICKI
Beneficjent
167 UDZIAŁY O WARTOŚCI 16700,00 PLN W SPÓŁCE PLUSS INVEST SP. Z O.O.
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
Beneficjent
167 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 16700,00 PLN W SPÓŁCE PLUSS INVEST SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA KUNA
PREZES ZARZĄDU
2007-05-29
2008-07-11
ANNA GOTFRYD
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-29
2008-07-11
RAFAŁ SZKURDŹ
WICEPREZES
2008-02-19
2009-06-24
JACEK STANISŁAW KUBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-11
2020-03-11
MARIUSZ SYLWESTER BANDURA
PREZES ZARZĄDU
2008-07-11
2020-03-11
2007-05-29
2012-10-22
PLUSS INVEST KREDYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-22
2020-03-11
PLUSS INVEST DEVELOPER 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-29
2011-10-05
ŚLĘŻNA, 189/191, WROCŁAW, 53-113, WROCŁAW, POLSKA
2011-10-05
2019-06-17
ARMII KRAJOWEJ, 8C, WROCŁAW, 50-541, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie