KRS 0000585229
NIP8992777203
REGON36298992100000
NazwaSTRUZIK THERAPY & SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTRUZIK THERAPY & SPORT
Data rejestracji 06 lis 2015 (9 lat temu) 06 lis 2015
Data usunięcia 20 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOROWSKA, 264, WROCŁAW, 50-558, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ DAWID STRUZIK
Wspólnik
2015-11-06
2022-01-20
90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KAMIL KONRAD PAŚKO
Wspólnik
2015-11-06
2022-01-20
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ (PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KAMIL KONRAD PAŚKO
Likwidator
2021-05-05
2022-01-20
TOMASZ DAWID STRUZIK
Beneficjent
TOMASZ DAWID STRUZIK
reprezentant
TOMASZ DAWID STRUZIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ POWYŻEJ TEJ KWOTY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
TOMASZ DAWID STRUZIK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-06
2021-05-05
KAMIL KONRAD PAŚKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-11-06
2021-05-05
2015-11-06
2021-05-05
STRUZIK THERAPY & SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie