KRS 0000293426
NIP7010100830
REGON14113643400000
NazwaC.S. CARGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaC.S. CARGO POLSKA
Data rejestracji 23 lis 2007 (17 lat temu) 23 lis 2007
Data usunięcia 30 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GÓRECKA, 45, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 13500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2700
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIJAN MARTIN
Członek Organu Nadzoru
2009-07-08
2010-12-30
MARTIN VESELY
Członek Organu Nadzoru
2007-11-23
2008-05-26
TOMÁŠ FALLER
Członek Organu Nadzoru
2007-11-23
2008-05-26
FILIP OTRUBA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-23
2010-12-30
MARTIN VESELY
Członek Organu Nadzoru
2009-10-22
2010-12-30
ROMAN SMIDBERSKY
Członek Organu Nadzoru
2008-05-26
2009-07-08
PETR VLCEK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-26
2009-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PETR VLČEK
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2007-11-23
2008-05-26
TOMÁŠ FALLER
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2008-05-26
2010-12-30
2007-11-23
2008-12-04
KRUCZA, 24/26, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie