KRS 0000292140
NIP5272557328
REGON14115694500000
NazwaTHUNDERBIRD RESORTS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTHUNDERBIRD RESORTS (POLAND)
Data rejestracji 20 lis 2007 (17 lat temu) 20 lis 2007
Data usunięcia 17 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3800000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #6521Z LEASING FINANSOWY #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMI #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJWspólnik
2007-11-20
2008-02-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
ARKADIOS HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2008-02-04
2012-12-17
2508 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.254.000 ZŁOTYCH
CASTALY ENTERPRISES LIMITED
Wspólnik
2008-02-04
2012-12-17
1064 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 532.000 ZŁOTYCH
CONSPIRITO HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2008-02-04
2012-12-17
2508 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.254.000 ZŁOTYCH
NISTERIO INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2008-02-04
2012-12-17
1520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 760.000 ZŁOTYCH
BARTOSZ WOJCIECH SIARKIEWICZ
Likwidator
2011-11-14
2012-12-17
PETER AARON LE SAR
Członek Organu Nadzoru
2008-02-04
2012-12-17
RAUL JOSE SUEIRO VILLAR
Członek Organu Nadzoru
2008-02-04
2012-12-17
DAVID HARTLEY
Członek Organu Nadzoru
2008-02-04
2012-12-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
FABIO MORETTI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2011-11-14
ANETA CHRUŚCIELEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-29
2009-01-23
ALWYN JACOBUS DE LANGE
PREZES ZARZĄDU
2007-11-20
2008-02-04
2007-11-20
2008-02-04
FELICIANO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-04
2011-11-14
THUNDERBIRD RESORTS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-20
2010-01-13
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie