KRS 0000289016
NIP6762360958
REGON12056077200000
NazwaTATARY VOLVERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTATARY VOLVERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 wrz 2007 (17 lat temu) 25 wrz 2007
Data usunięcia 08 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. TADEUSZA PAWLIKOWSKIEGO, 4, KRAKÓW, 33-332, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762360958
data rejestracji 13 lis 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 lip 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWWspólnik
2007-09-25
2009-10-22
35017669900000
PIOTR ROBERT KOSIOR
Wspólnik
2007-09-25
2010-07-16
Wspólnik
2009-10-22
2023-02-08
00807284900000
JULIAN ADAM KUTRZEBA
Wspólnik
2010-07-16
2023-02-08
KAZIMIERZ JOJCZYK
Wspólnik
2010-07-16
2023-02-08
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA : JULIAN KUTRZEBA - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2007-09-25
2009-10-22
35017669900000
Członek Organu Reprezentacji
2009-10-22
2023-02-08
00807284900000
2007-09-25
2009-10-22
TATARY SIGMA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2007-09-25
2008-05-12
KARMELICKA, 45, KRAKÓW, 31-128, KRAKÓW, POLSKA
2008-05-12
2009-10-22
KRÓLEWSKA, 7, KRAKÓW, 30-045, KRAKÓW, POLSKA
2009-10-22
2010-07-16
PLAC WOLNICA, 13, KRAKÓW, 31-060, KRAKÓW, POLSKA
2019-08-26
2021-05-24
UL. KARMELICKA, 45, KRAKÓW, 31-128, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie