KRS 0000288374
NIP6762356684
REGON12052938300000
NazwaTORUŃ DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTORUŃ DEVELOPMENTS
Data rejestracji 12 wrz 2007 (17 lat temu) 12 wrz 2007
Data usunięcia 05 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PŁASKA, 23b, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #551 USŁUGI HOTELARSKIE #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMITIMOTHY GREGORY COUGHLAN
Wspólnik
2007-09-12
2020-10-05
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 18.750,00 ZŁOTYCH
BRIAN JOSEPH MADDEN
Wspólnik
2007-09-12
2020-10-05
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 18.750,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-04-25
2020-10-05
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500,00 ZŁOTYCH
87026945800000
PIOTR MURAWSKI
Powiernik
2009-05-12
2020-10-05
PIOTR MURAWSKI
NADZORCA SĄDOWY
2009-01-16
2020-10-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
NEIL JOHN BAGGOTT
PREZES ZARZĄDU
2007-09-12
2020-10-05
BARBARA MICZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-12
2008-07-02
TIMOTHY GREGORY COUGHLAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-02
2020-10-05
JERZY BAŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-02
2020-03-13
BRENDAN JOSEPH MURPHY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-02
2020-10-05
2007-09-12
2008-07-02
ŚWIĘTEGO TOMASZA, 34, KRAKÓW, 31-027, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie