KRS 0000050809
Nazwa"NEPH KOSZALIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNEPH KOSZALIN
Data rejestracji 08 paź 2001 (23 lata temu) 08 paź 2001
Data usunięcia 19 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLARIEGO, 1, WARSZAWA, 02-070, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1970000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMIWspólnik
2001-10-08
2004-05-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01696178000000
Wspólnik
2004-05-20
2005-12-19
3.840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.920.000 ZŁOTYCH
01320698700000
VICTORIA PARK (POLAND) LTD
Wspólnik
2005-12-19
2009-11-19
3.940 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.970.000 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA KARDAS GOŁĘBIOWSKA
Powiernik
2008-05-29
2009-11-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IAN DOUGLAS BOND
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-08
2004-05-20
ADAM HENRYK TOMICZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-08
2004-05-20
BRENDAN JOSEPH MURPHY
PREZES ZARZĄDU
2004-05-20
2005-12-19
ANDRZEJ MICHAŁ MACHNIKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-20
2005-12-19
KRZYSZTOF JÓZEF JACUŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-19
2009-11-19
PAULA MARIA OPEJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-19
2006-03-15
2001-10-08
2004-05-20
"L&W-IBI POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-20
2005-12-19
"CONSEIL DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-08
2004-05-20
PRZYBYLSKIEGO, 11, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-20
2005-12-19
WIEJSKA, 12, WARSZAWA, 00-490, WARSZAWA, POLSKA
2005-12-19
2006-03-15
SOLARIEGO, 1, WARSZAWA, 02-070, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie