KRS 0000294970
NIP5252411679
REGON14117457000000
NazwaMODZELEWSKI & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMODZELEWSKI & PARTNERS
Data rejestracji 14 gru 2007 (17 lat temu) 14 gru 2007
Data usunięcia 11 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLARIEGO, 1, WARSZAWA, 02-070, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252411679
data rejestracji 22 lis 2007
status Czynny
02114010100000528537001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
18114010100000528537001004
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
72114010100000528537001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEGRZEGORZ MODZELEWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MODZELEWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MODZELEWSKI
reprezentant
GRZEGORZ MODZELEWSKI
reprezentant
KRZYSZTOF MODZELEWSKI
Wspólnik
2007-12-14
2018-06-11
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.500,00 ZŁ
MATEUSZ JAKUB KACZMAREK
Wspólnik
2007-12-14
2009-11-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
RENATA NATALIA IWIŃSKA
Wspólnik
2007-12-14
2009-09-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
JUSTYNA OLGA OLEJNIK ROSZKOWSKA
Wspólnik
2007-12-14
2009-05-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
DOROTA KACZMAREK
Wspólnik
2009-11-04
2010-06-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ MODZELEWSKI
Wspólnik
2010-10-15
2018-06-11
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ MODZELEWSKI
Wspólnik
2017-06-02
2018-06-11
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
GRZEGORZ MODZELEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF MODZELEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF MODZELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-14
2018-06-11
GRZEGORZ MODZELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-15
2018-06-11
MATEUSZ JAKUB KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-14
2009-09-08
RENATA NATALIA IWIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-14
2009-09-08
DOROTA KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-01
2010-05-14
GRAŻYNA WIESŁAWA MODZELEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-28
2011-07-20
2007-12-14
2010-02-09
KRZYSZTOF MODZELEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-09
2014-09-03
KRZYSZTOF MODZELEWSKI ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-14
2008-08-29
SOLEC, 38, WARSZAWA, 00-394, WARSZAWA, POLSKA
2008-08-29
2009-05-04
SOLARIEGO, 1, WARSZAWA, 00-070, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie