KRS 0000104324
NIP8882721176
REGON91130173600000
Nazwa"LAWON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaLAWON
Data rejestracji 15 kwi 2002 (22 lata temu) 15 kwi 2002
Data usunięcia 01 mar 2021 01 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASKI, 9, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8882721176
data rejestracji 07 sie 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPIOTR MURAWSKI
reprezentant
ANDRZEJ JANUSZ WIŚNIEWSKI
reprezentant
ROBERT RATAJCZYK
Beneficjent
PIOTR MURAWSKI
Beneficjent
WIESŁAW NOWICKI
Wspólnik
2002-04-15
2016-07-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
PIOTR BOGUSŁAW NOWICKI
Wspólnik
2002-04-15
2016-07-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
MICHAŁ PAWEŁ NOWICKI
Wspólnik
2002-04-15
2016-07-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
RENATA ANNA GÓRSKA
Wspólnik
2016-07-21
2017-09-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
ROBERT RAJCZYK
Wspólnik
2016-07-21
2021-03-01
90 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 45000,00 ZŁ
ANDRZEJ JANUSZ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2017-09-19
2021-03-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
PIOTR MURAWSKI
Powiernik
2018-10-31
2021-03-01
ROBERT RATAJCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR MURAWSKI
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PIOTR MURAWSKI , SYGN.AKT GU 19/18 , VGUP 131/18 , OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 01.10.2018
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB KILKU OSÓB I JEST POWOŁYWANY PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WIESŁAW NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2016-07-21
ANDRZEJ JANUSZ WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2017-09-19
2021-03-01
2002-04-15
2018-10-31
"LAWON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie