KRS 0000286198
NIP8522515718
REGON32039728300000
NazwaMEGAWATT NL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEGAWATT NL
Data rejestracji 10 sie 2007 (17 lat temu) 10 sie 2007
Data usunięcia 22 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 70, SZCZECIN, 70-479, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW #3513 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4211 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313 WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4221 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ ZELEK
Likwidator
2018-04-27
2019-02-22
RENEWABLE POWER INTERNATIONAL POLAND SL
Wspólnik
2007-08-10
2009-05-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
RP POLAND DEVELOPMENT S.L.U.
Wspólnik
2009-05-18
2019-02-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DIEGO GARFIAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-18
2018-04-27
1967-05-09
GERHARD MATZINGER
PREZES ZARZĄDU
2007-08-10
2018-04-27
1952-06-20
JOHANN NATHER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-10
2011-08-18
JOSE MARIA LOZANO MUNOZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-10
2011-08-18
KRZYSZTOF PIOTROWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-29
2009-07-15
TOMASZ JAN ZELEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-15
2018-04-27
2007-08-10
2018-04-27
MEGAWATT NL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie