KRS 0000257734
NIP8151706067
REGON18013667100000
NazwaDYNOWSKA ENERGETYKA WIATROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDYNOWSKA ENERGETYKA WIATROWA
Data rejestracji 25 maj 2006 (18 lat temu) 25 maj 2006
Data usunięcia 31 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1125, KRACZKOWA, 37-124, KRACZKOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 62000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#401 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #291 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #45 BUDOWNICTWO #6030 TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6420 TELEKOMUNIKACJA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEJERZY STEFAN SKOMRA
Wspólnik
2006-05-25
2020-01-31
300 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
GESELLSCHAFT FÜR ENERGIE UND UMWELTTECHNISCHE PROJEKTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Wspólnik
2007-07-09
2009-01-06
120 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ
ŽARKO SKOK
Wspólnik
2007-07-09
2020-01-31
180 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁ
RENEWABLE POWER INTERNATIONAL POLAND S.L.
Wspólnik
2009-01-06
2020-01-31
120 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ
ŽARKO SKOK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-09
2020-01-31
JOSÉ LOZANO MUNOZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-09
2020-01-31
GERHARD MATZINGER
Członek Organu Nadzoru
2007-07-09
2020-01-31
1952-06-20
TVRTKO DOLIBIĆ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-09
2020-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY SKOMRA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-25
2020-01-31
JOHANN NATHER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-09
2020-01-31
BOJAN REŠČEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-09
2020-01-31
2006-05-25
2006-06-21
DYNOWSKA ENERGETYKA WIATROWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie