KRS 0000281539
NIP5951442556
REGON30070733900000
Nazwa"ALMARES FARB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALMARES FARB
Data rejestracji 30 maj 2007 (17 lat temu) 30 maj 2007
Data usunięcia 24 mar 2020 24 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#141 WYDOBYWANIE KAMIENIA #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWspólnik
2007-05-30
2009-08-25
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
30034970400000
ANDRZEJ HONISZ
Wspólnik
2009-08-25
2020-03-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
TOMASZ JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-30
2009-08-25
ANDRZEJ HONISZ
PREZES ZARZĄDU
2009-08-25
2013-11-15
2007-05-30
2009-08-25
"MASTER PLUS PRODUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-30
2009-08-25
WRONIECKA, 2, SIERAKÓW, 64-410, SIERAKÓW, POLSKA
2009-08-25
2013-07-25
WOLNOŚCI, 191, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie