KRS 0000169059
NazwaAUBO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAUBO PLUS
Data rejestracji 05 sie 2003 (21 lat temu) 05 sie 2003
Data usunięcia 18 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOLNOŚCI, 191, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #504 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #505 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #527 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #725 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #744 REKLAMA #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #525 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACHTADEUSZ JACKOWSKI
Wspólnik
2003-08-05
2006-12-29
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 50.000 PLN
WŁODZIMIERZ OWCZAREK
Wspólnik
2006-12-29
2007-11-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
BOGDAN AUGUST ZIMNICKI
Wspólnik
2007-11-20
2021-11-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
TOMASZ JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-05
2006-12-29
WŁODZIMIERZ OWCZAREK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-29
2007-11-20
BOGDAN AUGUST ZIMNICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-20
2021-11-18
2003-08-05
2007-11-20
"MASTER PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-05
2006-10-13
PODJAZDOWA, 42, KIEKRZ, 62 - 090, KIEKRZ, POLSKA
2006-10-13
2007-11-20
ŚWIĘTY MARCIN, 40, POZNAŃ, 61-807, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie