KRS 0000272654
NIP6912361699
REGON02043704600000
NazwaOPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOPAKOWANIA
Data rejestracji 23 sty 2007 (18 lat temu) 23 sty 2007
Data usunięcia 26 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁAGIEWNICKA, 54/56, ŁÓDŹ, 91-463, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWMIROSŁAW PAWEŁ KAŃCZUGA
Wspólnik
2007-01-23
2015-02-26
603 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.798.900,00 ZŁ (TRZY MILIONY SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
JACEK KRZYSZTOF BOBIOWSKI
Wspólnik
2007-01-23
2015-02-26
397 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.501.100,00 ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆSET JEDEN TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)
RENATA BOBIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
2015-02-26
MONIKA KAŃCZUGA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
2015-02-26
KRZYSZTOF KAŃCZUGA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
2015-02-26
MARIOLA FRYDRYSZAK GERŁOWICZ
Powiernik
2012-12-20
2015-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MIROSŁAW PAWEŁ KAŃCZUGA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-23
2015-02-26
JACEK KRZYSZTOF BOBIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-23
2015-02-26
2007-01-23
2011-03-11
ALKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-23
2008-07-14
79 A, ROKITKI, 59-225, CHOJNÓW, POLSKA
2008-07-14
2011-03-11
AL. JANA PAWŁA II, 61 C, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie