KRS 0000364693
NIP8951981616
REGON02134129400000
NazwaGTP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaGTP EUROPE
Data rejestracji 07 wrz 2010 (14 lat temu) 07 wrz 2010
Data usunięcia 15 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RYCERSKA, 24, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8951981616
data rejestracji 11 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 maj 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWMARIOLA HELENA FRYDRYSZAK-GERŁOWICZ
Beneficjent
DARIUSZ ROBERT MICHALCZYK
Beneficjent
SYLWIA MONIKA MICHALCZYK
Beneficjent
SYLWIA MONIKA MICHALCZYK
reprezentant
KATARZYNA LUCYNA OLKIEWICZ
Wspólnik
2010-09-07
2011-03-14
23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.300,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)
SYLWIA MONIKA MICHALCZYK
Wspólnik
2010-09-07
2021-06-15
23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.300,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)
BOGUSŁAWA MICHALCZYK
Wspólnik
2011-03-14
2017-04-06
23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.300,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)
DARIUSZ ROBERT MICHALCZYK
Wspólnik
2017-04-06
2021-06-15
23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.300 (DWA TYSIĄCE TRZYSTA) ZŁOTYCH
KATARZYNA LUCYNA OLKIEWICZ
Prokurent
2010-09-07
2021-06-15
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ ROBERT MICHALCZYK
Prokurent
2017-04-06
2021-06-15
PROKURA SAMOISTNA
MARIOLA FRYDRYSZAK GERŁOWICZ
Powiernik
2019-07-23
2021-06-15
MARIOLA HELENA FRYDRYSZAK-GERŁOWICZ
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
DARIUSZ ROBERT MICHALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SYLWIA MONIKA MICHALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ PAWEŁ DOBROŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-09-07
2017-04-06
BOGUSŁAWA ALICJA MICHALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-04-06
2021-06-15
2010-09-07
2017-04-06
"GLOBAL TRADING PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-04-06
2019-07-23
GTP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-07
2017-04-06
LITEWSKA, 14, WROCŁAW, 51-354, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie