KRS 0000204444
NIP6910204748
REGON00845635000000
Nazwa"MIREXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"MIREXIM" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 20 kwi 2004 (20 lat temu) 20 kwi 2004
Data usunięcia 19 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 46, BRENNIK, 59-500, ZŁOTORYJA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 211200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNAMIROSŁAW ANTONI PIETKIEWICZ
Wspólnik
2004-04-20
2013-11-19
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.800,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
MANFRED LIPPE
Wspólnik
2004-04-20
2013-11-19
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.200,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
1959-06-30
HELMUT MULLER
Wspólnik
2004-04-20
2013-11-19
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.200,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
PETER WILHELM MESCHKAT
Wspólnik
2004-04-20
2013-11-19
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.200,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
BARBARA BEATA MOCEK
Wspólnik
2004-04-20
2013-11-19
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.800,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
MARIOLA FRYDRYSZAK GERŁOWICZ
Powiernik
2009-04-01
2013-11-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DLA ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WEDŁUG KURSU DNIA KWOTY BĘDĄCEJ RÓWNOWARTOŚCIĄ 1000 DOLARÓW USA. POWYŻSZE NIE DOTYCZY CZŁONKA ZARZĄDU - WSPÓLNIKA SPÓŁKI. NATOMIAST W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW ANTONI PIETKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2013-11-19
2004-04-20
2009-06-16
"MIREXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie