KRS 0000270891
NIP7393597948
REGON28017723000000
NazwaZHONG YI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZHONG YI
Data rejestracji 15 sty 2007 (18 lat temu) 15 sty 2007
Data usunięcia 09 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIDAJUN YE
Wspólnik
2007-01-15
2008-08-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ
JIAN FANG XIA
Wspólnik
2007-01-15
2008-08-13
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁ
CHAOPING ZHANG
Wspólnik
2007-01-15
2015-06-10
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 ZŁ
LIPING ZHANG
Wspólnik
2008-08-13
2015-06-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ
SHUFANG QI
Wspólnik
2015-06-10
2020-07-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
CHAOPING ZHANG
PREZES ZARZĄDU
2007-01-15
2015-06-10
JIAN FANG XIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-15
2009-07-01
DAJUN YE
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-15
2009-07-01
LIPING ZHANG
VICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-01
2015-06-10
SHUFANG QI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-10
2020-07-09
2007-01-15
2016-12-12
KOŁOBRZESKA, 32, OLSZTYN, 10-900, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie