KRS 0000293646
NIP7393665868
REGON28026472700000
NazwaF&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaF&M
Data rejestracji 28 gru 2007 (17 lat temu) 28 gru 2007
Data usunięcia 23 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 580000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOLIPING ZHANG
Prokurent
2007-12-28
2013-01-31
SAMOISTNA
CHUNPING JIN
Wspólnik
2007-12-28
2009-03-18
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ
YANLING WANG
Wspólnik
2007-12-28
2016-01-15
5800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 290000 ZŁ
1979-12-18
JIANFANG XIA
Wspólnik
2009-03-18
2016-01-15
5800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 290000 ZŁ
PUDONG YE
Wspólnik
2016-01-15
2024-04-23
5.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 290.000 ZŁ.
JIANGWEI YE
Wspólnik
2016-01-15
2024-04-23
5.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 290.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)
JIANGWEI YE
PREZES ZARZĄDU
2016-01-15
2024-04-23
CHUNPING JIN
PREZES ZARZĄDU
2007-12-28
2009-03-18
YANLING WANG
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2009-03-18
YANLING WANG
PREZES ZARZĄDU
2009-03-18
2016-01-15
2007-12-28
2008-07-25
BURSKIEGO, 1, OLSZTYN, 10-686, OLSZTYN, POLSKA
2008-07-25
2014-01-13
NADRZECZNA, 16a, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2014-01-13
2016-01-15
MARII ŚWIĄTKIEWICZ, 49 F, MROKÓW, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2016-01-15
2019-03-05
AL. KRAKOWSKA, 132, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Km 551/21
2022-12-30
2023-02-03
2037.13 PLN
VI Nc-e 174528/19, VI Nc-e 174528/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Agnieszka Rosocha Kancelaria Komornicza nr XXV w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie