KRS 0000303152
NIP7393679505
REGON28028957800000
NazwaDOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOLO
Data rejestracji 10 kwi 2008 (16 lat temu) 10 kwi 2008
Data usunięcia 29 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGORULIANG HUA
Wspólnik
2008-04-10
2015-08-20
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
LINFANG CHEN
Wspólnik
2008-04-10
2015-08-20
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
SHUFANG QI
Wspólnik
2015-08-20
2019-08-29
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00ZŁ
LIPING ZHANG
Prokurent
2008-04-10
2015-08-20
PROKURA SAMIOSTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)
LINFANG CHEN
PREZES ZARZĄDU
2008-04-10
2015-08-20
RULIANG HUA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-10
2015-08-20
SHUFANG QI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-20
2019-08-29
2008-04-10
2013-06-26
GRUNWALDZKA, 18 A, OLSZTYN, 10-124, OLSZTYN, POLSKA
2013-06-26
2015-08-20
DĄBROWSZCZAKÓW, 17, OLSZTYN, 10-540, OLSZTYN, POLSKA
2015-08-20
2018-06-19
AL. KRAKOWSKA, 129, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie