KRS 0000049404
NIP7393131210
REGON51095478500000
Nazwa"OGÓLNOPOLSKIE BIURO FINANSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOGÓLNOPOLSKIE BIURO FINANSOWE
Data rejestracji 17 paź 2001 (23 lata temu) 17 paź 2001
Data usunięcia 27 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6602Z FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #8010A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE #8022B LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATOMASZ TREMBICKI
Wspólnik
2001-10-17
2018-09-27
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,-ZŁ
JAROSŁAW PACZYŃSKI
Wspólnik
2001-10-17
2018-09-27
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,-ZŁ
MAREK NIEWIADOMSKI
Prokurent
2001-10-17
2016-01-18
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
TOMASZ TREMBICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-17
2013-11-21
JAROSŁAW PACZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-17
2011-01-17
2001-10-17
2004-01-14
PSTROWSKIEGO, 14D, OLSZTYN, 10-602, OLSZTYN, POLSKA
2004-01-14
2005-11-16
POLNA, 1 C, OLSZTYN, 10-059, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie