KRS 0000265667
NazwaINGENIEURBUERO DIPL.-ING. H. VOESSING GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINGENIEURBUERO DIPL.-ING. H. VOESSING GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaINGENIEURBURO DIPL.-ING. H. VOSSING GMBH
Data rejestracji 10 paź 2006 (18 lat temu) 10 paź 2006
Data usunięcia 06 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres OKRZEI, 1 A, WARSZAWA, 03-715, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego BRUNNENSTR., 29-31, DUESSELDORF, 40223, DUESSELDORF, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIARONALD FRICKE
Prokurent
2010-11-05
2012-07-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
RUDOLF VIENENKOTTER
Prokurent
2006-10-10
2012-07-06
PROKURA POJEDYNCZA
EDUARD METZE
Prokurent
2006-10-10
2012-07-06
PROKURA POJEDYNCZA
UWE NEISER
Prokurent
2006-10-10
2010-11-05
PROKURA POJEDYNCZA
WALTHER HANSEL
Prokurent
2006-10-10
2010-11-05
PROKURA POJEDYNCZA
LUTZ MITTMANN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-10-10
2011-09-27
LUTZ FRANK MITTMANN
Likwidator
2011-09-27
2012-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY MIANOWANY JEST TYLKO JEDEN USTAWOWY PRZEDSTAWICIEL I ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU, GDY MIANOWANA ZOSTAŁA WIĘKSZA ILOŚĆ USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDZAJĄCYCH SPÓŁKĄ, WÓWCZAS SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI LUB PRZEZ JEDNEGO USTAWOWEGO PRZEDSTAWICIELA WRAZ Z PROKURENTEM. UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI: HANS-THEO KUHR, FRANK THIESEN
HANS VOSSING
USTAWOWY PRZEDSTAWICIEL I ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ
2006-10-10
2010-11-05
HANS THEO KUHR
USTAWOWY PRZEDSTAWICIEL I ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ
2006-10-10
2012-07-06
MICHAEL SCHMIDT
USTAWOWY PRZEDSTAWICIEL I ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ
2006-10-10
2010-11-05
1974-08-30
FRANK THIESEN
USTAWOWY PRZEDSTAWICIEL I ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ
2010-11-05
2012-07-06
2006-10-10
2008-09-12
INGENIEURBUERO DIPL.-ING. H. VOESSING GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE
2008-09-12
2011-09-27
INGENIEURBUERO DIPL.-ING. H. VOESSING GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2006-10-10
2010-11-05
DONAUSTRASSE, 56, ERKRATH, 40699, ERKRATH, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie