KRS 0000040392
NIP5950000023
REGON21003334000000
Nazwa"WELLE MEBLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWELLE MEBLE
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 04 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPANINA, 54/56, POZNAŃ, 60-105, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGOWELLE MOBEL GMBH Z SIEDZIBĄ W PADERBORN (NIEMCY)
Wspólnik
2001-08-31
2016-06-15
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
HOWELPA CONSULT GMBH
Wspólnik
2016-06-15
2017-09-04
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁOTYCH
FRANZ GERT SCHLÜTING
Likwidator
2016-06-15
2017-09-04
JÓZEF SZYSZKA
Prokurent
2001-08-31
2001-11-07
PROKURA JEDNOOSOBOWA - SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JOSEF KOLLER
PREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2016-06-15
MICHAEL SCHMIDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-31
2016-06-15
1974-08-30
2001-08-31
2016-06-15
"WELLE MEBLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie