KRS 0000232759
NIP2090000274
REGON30004466600000
NazwaINGENIEURBURO DIPL.-ING. H. VOSSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINGENIEURBURO DIPL.-ING. H. VOSSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaINGENIEURBURO DIPL.-ING. H. VOSSING GMBH
Data rejestracji 27 kwi 2005 (19 lat temu) 27 kwi 2005
Data usunięcia 16 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres GROBLA, 17, POZNAŃ, 61-859, POZNAŃ, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego BRUNNENSTR, 29-31, DUSSELDORF, 40223, DUSSELDORF, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAUWE NEISER
Prokurent
2005-04-27
2010-12-14
PROKURA POJEDYNCZA
WALTHER HENSEL
Prokurent
2005-04-27
2010-12-14
PROKURA POJEDYNCZA
RUDOLF VIENENKOTTER
Prokurent
2005-04-27
2011-08-17
PROKURA POJEDYNCZA
HERIBERT DUSING
Prokurent
2005-04-27
2010-12-14
PROKURA POJEDYNCZA
EDUARD METZE
Prokurent
2005-04-27
2011-08-17
PROKURA POJEDYNCZA
HEIKO BORCHARDT
Prokurent
2010-12-14
2011-08-17
PROKURA ŁĄCZNA Z USTAWOWYM PRZEDSTAWICIELEM I ZARZĄDZAJĄCYM SPÓŁKĄ LUB INNYM PROKURENTEM OGRANICZONA DO FILII 80335 MUNCHEN, 90489 NURNBERG
RONALD FRICKE
Prokurent
2010-12-14
2011-08-17
PROKURA ŁĄCZNA Z USTAWOWYM PRZEDSTAWICIELEM I ZARZĄDZAJĄCYM SPÓŁKĄ LUB INNYM PROKURENTEM
LUTZ MITTMANN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-04-27
2012-08-16
LUTZ FRANK MITTMANN
Likwidator
2011-08-17
2012-08-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY MIANOWANY JEST TYLKO JEDEN USTAWOWY PRZEDSTAWICIEL I ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY MIANOWANA ZOSTAŁA WIĘKSZA ILOŚĆ USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI I ZARZĄDZAJĄCYCH SPÓŁKĄ, W TAKIEJ SYTUACJI SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI LUB PRZEZ JEDNEGO USTAWOWEGO PRZEDSTAWICIELA WRAZ Z PROKURENTEM. KAŻDEMU Z USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE UPRAWNIENIE DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I/LUB ZWOLNIENIE Z OGRANICZEŃ § 181 NIEMIECKIEGO K.C. UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI: HANS-THEO KUHR, FRANK THIESEN
HANS THEO KUHR
USTAWOWY PRZEDSTAWICIEL I ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ
2005-04-27
2011-08-17
MICHAEL SCHMIDT
USTAWOWY PRZEDSTAWICIEL I ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ
2005-04-27
2010-12-14
1974-08-30
FRANK THIESEN
USTAWOWY PRZEDSTAWICIEL I ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ
2010-12-14
2011-08-17
HANS VOSSING
USTAWOWY PRZEDSTAWICIEL I ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKĄ
2005-04-27
2010-12-14
2005-04-27
2011-08-17
INGENIEURBURO DIPL.-ING. H. VOSSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2005-04-27
2006-02-20
ŚW. MARCIN, 58, POZNAŃ, 61-807, POZNAŃ, POLSKA
2006-02-20
2011-03-18
SKŁADOWA, 5, POZNAŃ, 61-888, POZNAŃ, POLSKA
2005-04-27
2010-12-14
DONAUSTRASSE, 56, ERKRATH, 40699, ERKRATH, NIEMCY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie