KRS 0000253069
NIP8792478921
REGON34014083500000
NazwaORION ELECTRIC (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaORION ELECTRIC (POLAND)
Data rejestracji 14 mar 2006 (19 lat temu) 14 mar 2006
Data usunięcia 14 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOSZYKOWA, 69, WARSZAWA, 00-667, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 31750000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8792478921
data rejestracji 01 maj 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJKAI LEE KELLY CHAN
Beneficjent
1960-09-18
FU HONG
Beneficjent
1964-08-06
MAYA OTAKE
Beneficjent
1959-10-05
MAGDALENA MARTA BURDA
reprezentant
ORION ELECTRIC (UK) LIMITED
Wspólnik
2006-03-14
2011-04-19
35000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750000 ZŁOTYCH
OTC INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
Wspólnik
2010-11-05
2021-10-14
635000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.750.000 ZŁ
HISASHI FUKUI
Prokurent
2011-04-19
2020-10-01
PROKURA ODDZIELNA
MICHAŁ JAN JAWORSKI
Likwidator
2021-02-26
2021-10-14
ADAM ZNYK
Likwidator
2021-02-26
2021-10-14
KAI LEE KELLY CHAN
Beneficjent
DYREKTOR W SPÓŁCE ACELINK SERVICES LIMITED (Z SIEDZIBĄ W HONGKONGU). ACELINK SERVICE LIMITED JEST ORGANEM (DYREKTOREM) W SPÓŁCE OTC INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED (OTC). OTC MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ORION ELECTRIC (POLAND) SP. Z O.O.
FU HONG
Beneficjent
DYREKTOR W SPÓŁCE OTC INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED (OTC). OTC MA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ORION ELECTRIC (POLAND) SP. Z O.O.
MAYA OTAKE
Beneficjent
CZŁONEK RADY ZARZĄDZAJĄCEJ FUNDACJI TWEELING FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W CURACAO. FUNDACJA TWEELING FOUNDATION JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI OTC INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED (OTC). SPÓŁKA OTC INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ORION ELECTRIC (POLAND) SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
MASAHARU NAKATANI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-14
2006-04-20
HISASHI FUKUI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-20
2011-03-09
HISASHI FUKUI
DYREKTOR WYKONAWCZY
2011-03-09
2011-04-19
YOSHIKAWA JIRO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-30
2009-06-08
DARIUSZ ŁYJAK
PREZES ZARZĄDU
2011-03-09
2020-10-01
JOANNA BORKOWICZ HERBOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR FINANSOWY
2011-04-19
2020-10-01
MAGDALENA MARTA BURDA
CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
2011-04-19
2020-10-01
MAGDALENA MARTA BURDA
PREZES ZARZĄDU
2020-10-01
2021-02-26
2006-03-14
2021-02-26
ORION ELECTRIC (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-14
2007-02-14
WARSZAWSKA, 8, ŁYSOMICE, 87-148, ŁYSOMICE, POLSKA
2007-02-14
2020-10-01
57, OSTASZEWO, 87-148, ŁYSOMICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie