KRS 0000251274
NIP9570933029
REGON22019149000000
NazwaEUROPEJSKI INSTYTUT INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROPEJSKI INSTYTUT INFRASTRUKTURY
Data rejestracji 16 lut 2006 (19 lat temu) 16 lut 2006
Data usunięcia 17 sie 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARYNARKI POLSKIEJ, 55D, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7524Z BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIAJAN JACEK SZOMBURG
Wspólnik
2006-02-16
2007-08-17
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ
MACIEJ HIPOLIT GRABOWSKI
Wspólnik
2006-02-16
2007-08-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
DONALD PHILIP BLISS
Wspólnik
2006-02-16
2015-08-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
ANDRZEJ RUCIŃSKI
Wspólnik
2006-02-16
2015-08-17
75 UDZIAŁÓW (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ UDZIAŁÓW) PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 37.500,00 ZŁ.
Wspólnik
2006-02-16
2007-08-17
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000 ZŁ
00283395100000
MACIEJ WYŻLIC
Likwidator
2014-10-10
2015-08-17
MARIA MAGDALENA DZIURLA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-09
2015-08-17
ANDRZEJ RUCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-16
2015-08-17
DONALD PHILIP BLISS
Członek Organu Nadzoru
2006-02-16
2015-08-17
JAN JACEK SZOMBURG
Członek Organu Nadzoru
2006-02-16
2007-08-17
MACIEJ HIPOLIT GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-16
2007-08-17
BARBARA KRYSTYNA RUCIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-17
2007-11-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
MAŁGORZATA BOŻENA STOMPÓR
PREZES ZARZĄDU
2006-02-16
2007-08-17
JERZY BURAU
PREZES ZARZĄDU
2008-09-29
2009-07-08
MARIAN DZIURLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-29
2014-10-10
MACIEJ WYŻLIC
PREZES ZARZĄDU
2009-07-08
2014-10-10
MARIA DZIURLA
PREZES ZARZĄDU
2007-08-17
2007-10-12
MARIAN DZIURLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-17
2007-10-12
WOJCIECH LUCJAN MATCZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-12
2008-09-29
GRZEGORZ IRENEUSZ ZIEMNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-12
2008-09-29
ANDRZEJ TADEUSZ KISZKURNO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-12
2008-09-29
MARIA DZIURLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-16
2007-08-17
2006-02-16
2014-10-10
EUROPEJSKI INSTYTUT INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-16
2007-08-17
DO STUDZIENKI, 63, GDAŃSK, 80-227, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie