KRS 0000244636
NIP5252344546
REGON14025435000000
NazwaS & D INGREDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaS & D INGREDIA
Data rejestracji 08 lis 2005 (19 lat temu) 08 lis 2005
Data usunięcia 10 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAWKI, 2, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.S & D GROUP LIMITED
Wspólnik
2005-11-08
2015-09-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,- ZŁOTYCH
ROBERT SOWIŃSKI
Likwidator
2013-12-06
2015-09-10
EWA IRENA KRYCZKA
Prokurent
2005-11-08
2008-06-26
SAMODZIELNA
AGNIESZKA SERAFIN-ZAŁĘSKA
Prokurent
2008-06-26
2012-02-10
PROKURA ROZDZIELNA
MARCIN ROSZYK
Prokurent
2012-02-10
2014-01-24
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)
MARIUSZ WARCHOLIŃSKI
Prokurent
2012-02-10
2013-03-19
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)
MAŁGORZATA ALICJA ŁASZCZYŃSKA
Prokurent
2005-11-08
2008-06-26
SAMODZIELNA
DANUTA WALASIK
Prokurent
2008-06-26
2012-02-10
PROKURA ROZDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE. PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
BRIGITTE LAFRENZ
PREZES ZARZĄDU
2005-11-08
2011-12-05
ZIEMOWIT JAN ADAMIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-08
2011-12-05
ZSOMBOR ANDRÁS BERECZKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-05
2013-03-19
MARCIN PRZEMYSŁAW ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-05
2013-03-19
MARCIN PRZEMYSŁAW ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-19
2013-12-06
JORIS SYLVAIN COPPYE
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-05
2013-02-18
GÜNTHER REINHARD KRAUSSER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-05
2013-02-18
MARTIN WILHELM HOLLENHORST
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-19
2013-12-06
HANS JOACHIM MÜLLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-19
2013-12-06
2005-11-08
2013-12-06
S & D INGREDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-11-08
2012-10-26
PL. DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie