KRS 0000043873
NIP5252227208
REGON01734338500000
NazwaCHESHAM SPECIALITY INGREDIENTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHESHAM SPECIALITY INGREDIENTS POLSKA
Data rejestracji 24 wrz 2001 (23 lata temu) 24 wrz 2001
Data usunięcia 19 mar 2015 19 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAWKI, 2, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAS&D GROUP LIMITED
Wspólnik
2003-06-10
2015-03-19
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁOTYCH
TOMASZ PIOTROWSKI
Wspólnik
2001-09-24
2003-06-10
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 50.000 ZŁ
ANNA MAŁGORZATA PIOTROWSKA
Prokurent
2011-01-27
2012-03-20
PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA).
ROBERT SOWIŃSKI
Likwidator
2013-12-11
2015-03-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JORIS SYLVAIN COPPYE
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-23
2013-01-18
TOMASZ PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-24
2004-07-01
TOMASZ PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-01
2011-11-23
DAVID MITCHELL
PREZES ZARZĄDU
2004-07-01
2006-12-29
BEATA AGNIESZKA TROSZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-01
2011-11-23
ZIEMOWIT JAN ADAMIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-20
2011-11-23
ALAN EDWARD EASTWOOD
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-20
2006-12-29
ALAN EDWARD EASTWOOD
PREZES ZARZĄDU
2006-12-29
2011-11-23
KEVIN COUSINS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-29
2011-11-23
MARCIN PRZEMYSŁAW ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-23
2013-03-13
2001-09-24
2007-10-03
CHESHAM CHEMICALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-03
2013-12-11
CHESHAM SPECIALITY INGREDIENTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-24
2003-06-10
PLAC DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
2003-06-10
2012-03-20
BEREZYŃSKA, 6A, WARSZAWA, 03-904, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie