KRS 0000240585
NIP8542263065
REGON32010661800000
NazwaFIRMA BUDOWLANA ZEDELSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFIRMA BUDOWLANA ZEDELSKI
Data rejestracji 05 paź 2005 (19 lat temu) 05 paź 2005
Data usunięcia 30 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZARNIECKIEGO, 3, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8542263065
data rejestracji 10 lis 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHMICHAŁ ZEDELSKI
Wspólnik
2005-10-05
2019-01-30
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000,00 ZŁ.
WŁADYSŁAW JANUSZ ZEDELSKI
Wspólnik
2005-10-05
2019-01-30
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17000,00 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PAWEŁ MARCIN KALIŃSKI
Wspólnik
2005-10-05
2008-01-09
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17000,00 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MICHAŁ ZEDELSKI
Likwidator
2018-03-16
2019-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE.
MICHAŁ ZEDELSKI
PREZES
2005-10-05
2018-03-16
2005-10-05
2018-03-16
FIRMA BUDOWLANA ZEDELSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-05
2009-12-28
CZARNIECKIEGO, 24, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie