KRS 0000236264
NIP5262857709
REGON14010960700000
NazwaMILL-YON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMILL-YON
Data rejestracji 15 cze 2005 (19 lat temu) 15 cze 2005
Data usunięcia 26 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA CHRISTIANA SZUCHA, 3, WARSZAWA, 00-580, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 27300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAMORDECHAI YONA
Wspólnik
2005-06-15
2006-11-24
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24950,00 ZŁOTYCH
ISRAEL LAND DEVELOPMENT COMPANY LTD.
Wspólnik
2006-03-06
2016-01-26
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.300.000,00 ZŁOTYCH
AMNON VARDI
Prokurent
2006-08-16
2006-11-28
SAMOISTNA
YOSEF MEIR
Prokurent
2006-08-16
2006-11-28
SAMOISTNA
SHIMSHON MARFOGEL
Prokurent
2006-08-16
2006-11-28
SAMOISTNA
YONA (YAEL) ROTHSCHILD
Prokurent
2007-03-06
2016-01-26
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
MORDECHAI YONA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-15
2006-05-22
STANISŁAW REMIGIUSZ FERENSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-15
2007-01-09
YONA (YAEL) ROTHSCHILD
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-22
2007-03-26
YOSEF ZVI MEIR
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-28
2016-01-26
SHIMSHON MARFOGEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-28
2016-01-26
AMNON VARDI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-28
2007-03-06
2005-06-15
2006-09-29
T.CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-29
2008-09-10
ALEJA JANA CHRISTIANA SZUCHA, 3, WARSZAWA, 00-580, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie