KRS 0000235406
REGON24011553300000
NazwaEFEKT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEFEKT PLUS
Data rejestracji 07 cze 2005 (19 lat temu) 07 cze 2005
Data usunięcia 09 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #2123Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #72 INFORMATYKA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEPIOTR BOROWSKI
Wspólnik
2005-06-07
2005-12-30
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ
TERESA SOBONIAK
Wspólnik
2005-12-30
2019-12-09
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY Z PROKURENTEM. ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 25.000 ZŁ WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
ADAM PAŃTAK
PREZES ZARZĄDU
2005-06-07
2005-12-30
PRZEMYSŁAW SOBONIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-12-30
2013-07-16
2005-06-07
2006-03-31
WOLNOŚCI, 13, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
2006-03-31
2016-01-25
KNUROWSKA, 19, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie