KRS 0000184200
NIP6340194644
REGON00349823600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ALIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ALIANS
Data rejestracji 30 gru 2003 (21 lat temu) 30 gru 2003
Data usunięcia 22 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ------------, ---------, CHORZÓW, ------------, ------------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #2123Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCHEWA ALEKSANDRA KORCZYŃSKA
Wspólnik
2003-12-30
2005-01-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ.
TERESA STEFANIA SOBONIAK
Wspólnik
2005-01-03
2005-12-08
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
PIOTR BOROWSKI
Wspólnik
2005-12-08
2006-02-10
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁ.
Wspólnik
2006-02-10
2019-05-22
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
24011553300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU (POZA PREZESEM) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
PIOTR CZESŁAW BOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-30
2005-05-31
MONIKA ANNA ZBRÓG
PREZES ZARZĄDU
2005-05-31
2005-11-14
TERESA WIELECHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-11-14
2006-04-27
AVEDIS JIKERJIAN
PREZES ZARZĄDU
2006-04-27
2019-05-22
2003-12-30
2005-01-03
WOJSKA POLSKIEGO, 3, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
2005-01-03
2014-07-04
KOŚCIUSZKI, 6, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie