KRS 0000223152
NIP5262818885
REGON01588645000000
NazwaSIREO IMMOBILIENFONDS NO.4 WARSZAWA RENAISSANCE PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIREO IMMOBILIENFONDS NO.4 WARSZAWA RENAISSANCE PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Data rejestracji 07 gru 2004 (20 lat temu) 07 gru 2004
Data usunięcia 22 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRÓJECKA, 208, WARSZAWA, 02-390, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12318500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262818885
data rejestracji 05 sty 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKHANS BERND ZENS
Beneficjent
CHARLES ERNEST FRANCK MARIE MEYER
Beneficjent
JOACHIM MATTHIAS GALLUS
Beneficjent
JEAN WANTZ
reprezentant
JEAN WANTZ
Beneficjent
JOACHIM MATTHIAS GALLUS
reprezentant
HANS BERND ZENS
reprezentant
CHARLES ERNEST FRANCK MARIE MEYER
reprezentant
Wspólnik
2004-12-07
2005-04-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01571658600000
SIREO IMMOBILIENFONDS NO.4 SICAV-FIS
Wspólnik
2005-04-06
2018-03-12
24.637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.318.500 ZŁOTYCH
DEREIF SICAV FIS
Wspólnik
2018-03-12
2021-09-22
24.637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.318.500 ZŁ
JEAN WANTZ
Likwidator
2020-10-19
2021-09-22
JOACHIM MATTHIAS GALLUS
Likwidator
2020-10-19
2021-09-22
CHARLES ERNEST MEYER
Likwidator
2020-10-19
2021-09-22
HANS BERND ZENS
Likwidator
2020-10-19
2021-09-22
HANS BERND ZENS
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
CHARLES ERNEST FRANCK MARIE MEYER
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
JOACHIM MATTHIAS GALLUS
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
JEAN WANTZ
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
HILMAR FRIEDRICH RUST
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-02
2018-03-12
JOST ALBRECHT NIES
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-24
2011-06-07
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2004-12-07
2005-04-06
WOLFGANG BAERTZ
PREZES ZARZĄDU
2005-04-06
2018-03-12
DETLEF NIEZGODKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-06
2009-07-09
BERND WIEBERNEIT
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-06
2009-07-09
ROLF SUTTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-06
2009-07-09
GUNTHER PAUL SCHLEIP
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-06
2006-03-09
UWE DRUCKENMULLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-09
2018-03-12
CHRISTIAN EIKE SCHÜTZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-07
2015-07-20
2004-12-07
2005-05-09
DAHLIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-09
2020-10-19
SIREO IMMOBILIENFONDS NO.4 WARSZAWA RENAISSANCE PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
2004-12-07
2005-04-06
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
2005-04-06
2019-06-06
IŁŻECKA, 26, WARSZAWA, 02-135, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie