KRS 0000221374
NIP1181758817
REGON01586276700000
NazwaMARTOMTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARTOMTRANS
Data rejestracji 09 lis 2004 (20 lat temu) 09 lis 2004
Data usunięcia 03 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 129/131, WARSZAWA, 00-898, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6021 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, ROZKŁADOWY POZOSTAŁY #6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6030Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6322A DZIAŁALNOŚĆ PORTÓW MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWATOMASZ TOKARSKI
Wspólnik
2004-11-09
2010-06-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ JERZY KUCHTA
Wspólnik
2004-11-09
2010-06-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-03-10
2017-01-03
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH
01185883000000
GAWEŁ ROMAN JAROSIŃSKI
Likwidator
2015-12-22
2017-01-03
DARIUSZ TUREK
Kurator
2014-09-30
2014-11-25
ANNA HRYMAK STANEK
Kurator
2014-11-27
2015-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARIUSZ JERZY KUCHTA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-09
2010-03-10
TOMASZ TOKARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-09
2010-03-10
JERZY JAN ROWICKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-10
2012-12-07
2004-11-09
2010-06-17
ALEJA WŁADYSŁAWA REYMONTA, 10 A, WARSZAWA, 01-842, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie