KRS 0000220332
NIP5311488822
REGON01639004600000
NazwaDAS FRUITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDAS FRUITS POLSKA
Data rejestracji 28 paź 2004 (20 lat temu) 28 paź 2004
Data usunięcia 13 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKUKUMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2004-10-28
2018-02-13
200 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ(DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁ)
012491951
JOSE LUIS ABELLANEDA MARTINEZ
Wspólnik
2004-10-28
2018-02-13
68 UDZIAŁÓW, PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.000 ZŁ(SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁ)
JUAN PEDRO ABELLANEDA MARTINEZ
Wspólnik
2004-10-28
2018-02-13
68 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68000 ZŁ(SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁ)
FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ
Wspólnik
2004-10-28
2018-02-13
64 UDZIAŁY PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.000 ZŁ(SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁ)
JOSE LUIS ABELLANEDA MARTINEZ
Likwidator
2009-12-30
2018-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ KITTEL
PREZES ZARZĄDU
2004-10-28
2005-12-19
ARTUR RYTEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-28
2005-11-29
ADAM WACŁAW KITTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-28
2005-11-29
JOSE LUIS ABELLANEDA MARTINEZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-28
2009-12-30
FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-28
2005-11-29
2004-10-28
2009-12-30
DAS FRUITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-28
2006-11-29
KAPITANA DORANTA, 31, ZAKROCZYM, 05-170, ZAKROCZYM, POLSKA
2006-11-29
2007-09-12
NIEMCEWICZA, 26, WARSZAWA, 02-306, WARSZAWA, POLSKA
2007-09-12
2009-06-02
ZIELNA, 37, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
2009-06-02
2013-04-24
AL. SOLIDARNOŚCI, 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie