KRS 0000218157
NIP6431672084
NazwaLOKALNY SAMORZĄDOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "KARBONA" POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE SPÓŁDZIELNIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKIE- POLSKA GRUPA SPÓŁDZIELNI POŻYCZKOWYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLOKALNY SAMORZĄDOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "KARBONA" POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKIE- POLSKA GRUPA SPÓŁDZIELNI POŻYCZKOWYCH
Data rejestracji 27 wrz 2004 (20 lat temu) 27 wrz 2004
Data usunięcia 12 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POWSTAŃCÓW, 22, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIKORNELIA SABINA NOWAK
Likwidator
2008-02-27
2009-02-12
BEATA JOLANTA ORLIK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2007-09-28
GRAŻYNA JANINA SZAFARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2006-03-14
RYSZARD SŁAWOMIR OLEK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2009-02-12
WOJCIECH SAMBOR
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2009-02-12
ANDRZEJ FRANCISZEK MUC
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2007-09-28
EWA GRZYWACZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2006-03-14
JERZY MARIAN KARP
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2007-09-28
BEATA JOANNA PIOTROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-28
2009-02-12
DARIUSZ ROMAN BOCHENEK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2006-03-14
WIESŁAW HENRYK WÓJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-28
2009-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU. 2. ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNEJ OSOBIE PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM SPÓŁDZIELNIĄ LUB JEGO WYODRĘBNIONĄ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKĄ, A TAKŻE PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓŁOWYCH.
ZENON WACŁAW KACZMARZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-27
2008-02-27
KORNELIA SABINA NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-27
2008-02-27
MAGDALENA KATARZYNA MAJCHRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-27
2006-07-28
2004-09-27
2008-02-27
LOKALNY SAMORZĄDOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "KARBONA" POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE SPÓŁDZIELNIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH - POLSKA GRUPA SPÓŁDZIELNI POŻYCZKOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie