KRS 0000116980
REGON27355657900000
Nazwa"TERCHARPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTERCHARPOL
Data rejestracji 30 sie 2002 (22 lata temu) 30 sie 2002
Data usunięcia 14 lut 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OLIMPIJSKA, 12, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji200,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1250
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#1010A GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WĘGLA KAMIENNEGO #1010B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO #1010C DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO Z HAŁD #1422Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9252B OCHRONA ZABYTKÓWJACQUES DELAUME
Członek Organu Nadzoru
2002-08-30
2004-02-18
DANIEL BOCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-30
2004-02-18
JOLANTA KAZIMIERA GOSZCZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-30
2006-02-14
BOHDAN HERNICZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-30
2006-02-14
ZBIGNIEW MAREK CUKIERNIK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-30
2006-02-14
MARIAN KRZYSZTOF OLEK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2006-02-14
ANNA AGNIESZKA OLEK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2006-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
RYSZARD SŁAWOMIR OLEK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-30
2006-02-14
2002-08-30
2004-02-18
ALEJA PRZODOWNIKÓW PRACY, 1, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie