KRS 0000214122
NIP9542494919
REGON27832365000000
NazwaSAMORZĄDOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY POWIATU KATOWICKIEGO KARBONA POLSKA GRUPA SPÓŁDZIELNI POŻYCZKOWYCH
Krótka nazwaSAMORZĄDOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY POWIATU KATOWICKIEGO KARBONA POLSKA GRUPA SPÓŁDZIELNI POŻYCZKOWYCH
Data rejestracji 11 sie 2004 (20 lat temu) 11 sie 2004
Data usunięcia 14 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DĄBROWSKIEGO, 8, KATOWICE, 40-032, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIMAREK RYCZKO
Członek Organu Nadzoru
2004-08-11
2024-08-14
ROBERT PIOTR BANAŚ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-11
2024-08-14
EWA GRZYWACZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-11
2024-08-14
ALOJZY GĄSIORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-11
2024-08-14
ELŻBIETA NIEWIADOMSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-11
2024-08-14
ARTUR MARIUSZ KOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-11
2024-08-14
SŁAWOMIR BAJGER
Członek Organu Nadzoru
2004-08-11
2024-08-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU
KRYSTIAN JULIAN MARCHAJ
PREZES ZARZĄDU
2004-08-11
2024-08-14
DARIUSZ KAZIMIERZ SZYMANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-11
2024-08-14
ANNA ZOFIA ŚWIERGUŁA ZĘBALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-11
2024-08-14
2004-08-11
2004-11-08
ŻWIRKI I WIGURY, 14, KATOWICE, 40-063, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie