KRS 0000216959
REGON81270817600000
Nazwa"GRUPA INWESTORÓW EUROPEJSKICH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA INWESTORÓW EUROPEJSKICH
Data rejestracji 14 wrz 2004 (20 lat temu) 14 wrz 2004
Data usunięcia 03 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#45 BUDOWNICTWO #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIECARLOS ROIZNER CAL
Wspólnik
2004-09-14
2005-12-01
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
"MARBEPLAN INVERSIONES S.L. Z SIEDZIBĄ W MARBELLA, HISZPANIA
Wspólnik
2004-10-22
2008-03-12
2.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.440.000,00 ZŁ (DWA MILIONY CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI ZŁOTYCH)
"2002 HOMESOLUTIONS" S.L. Z SIEDZIBĄ W MADRYCIE (HISZPANIA)
Wspólnik
2005-12-01
2007-11-30
2.560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.560.000,00 ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
AGRICOLA FUND EUROPE S.L. Z SIEDZIBĄ W MALAGA, HISZPANIA
Wspólnik
2007-11-30
2019-04-03
2560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.560.000,00 ZŁ.
DOGRET HOLDINGS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJA, CYPR
Wspólnik
2008-03-12
2019-04-03
2 560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 560 000,00 ZŁ.
CARLOS DANIEL ROIZNER GARCIA
Prokurent
2007-12-20
2008-04-23
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMOISTNIE. JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
CARLOS ROIZNER CAL
PREZES ZARZĄDU
2004-09-14
2005-02-18
EDUARDO ALIE FREIXAS
PREZES ZARZĄDU
2005-02-18
2019-04-03
CARLOS ROIZNER CAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-18
2019-04-03
2004-09-14
2019-04-03
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-14
2019-04-03
"GRUPA INWESTORÓW EUROPEJSKICH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-14
2019-04-03
PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA
2004-09-14
2019-04-03
45 - BUDOWNICTWO
2004-09-14
2019-04-03
701 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2004-09-14
2019-04-03
702 - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2004-09-14
2019-04-03
703 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE.
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie