KRS 0000216738
NIP6222536856
REGON25163031800000
NazwaDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaDIK LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 08 wrz 2004 (20 lat temu) 08 wrz 2004
Data usunięcia 06 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 3, ODOLANÓW, 63-430, ODOLANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1772Z PRODUKCJA OKRYĆ DZIANYCH I SZYDEŁKOWYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJJACEK WOJCIECH OPIELEWICZ
Wspólnik
2004-09-08
2009-05-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ALICJA ŁYCZYWEK
Wspólnik
2009-05-20
2013-06-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
GRZEGORZ PRZYSIECKI
Powiernik
2010-02-03
2013-06-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU - DWAJ CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE.
JACEK WOJCIECH OPIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-09-08
2006-08-21
ALICJA ANNA ŁYCZYWEK
PREZES ZARZĄDU
2006-08-21
2013-06-06
2004-09-08
2010-02-03
DIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie