KRS 0000120966
NIP6170250331
REGON00045493600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WSPÓŁPRACA" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaINWALIDÓW "WSPÓŁPRACA" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 01 lip 2002 (22 lata temu) 01 lip 2002
Data usunięcia 16 mar 2020 16 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SZUBIANKI, 21, JAROCIN, 63-200, JAROCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6170250331
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2863Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #2875A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3140Z PRODUKCJA AKUMULATORÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH #3150Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)MARIAN WĄSIK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2003-06-27
DAMIAN PATOKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2020-03-16
JAN KASPRZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2020-03-16
EUGENIUSZ RUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2006-06-22
HENRYK MAJDECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2020-03-16
ZDZISŁAW KAZIMIERZ WARDYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2003-06-27
FLORIAN STEFAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-27
2006-06-22
GRAŻYNA ANNA MIZGALSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-27
2020-03-16
BOGDAN STANISŁAW KOŚCIELNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2020-03-16
KAZIMIERZ CIESIÓŁKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2003-06-27
GRZEGORZ PRZYSIECKI
Powiernik
2012-07-05
2020-03-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
STANISŁAW PORZUCEK
PREZES
2002-07-01
2020-03-16
TERESA OLBIŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-07-01
2012-03-01
ANDRZEJ MARIAN KARAŚ
ZASTĘPCA PREZESA
2002-07-01
2006-06-22
EUGENIUSZ RUTKOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-06-22
2010-05-04
ZBIGNIEW IGNACY ANDRZEJCZAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2010-05-04
2020-03-16
2002-07-01
2012-07-05
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WSPÓŁPRACA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie