KRS 0000070378
REGON25084950000000
Nazwa"CLARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCLARK
Data rejestracji 10 gru 2001 (23 lata temu) 10 gru 2001
Data usunięcia 09 sie 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 3, ODOLANÓW, 63-430, ODOLANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻYJACEK WOJCIECH OPIELEWICZ
Wspólnik
2001-12-10
2006-08-09
ILOŚĆ UDZIAŁÓW 64 WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 6.400,- ZŁ
ALICJA MARIA ZYDOROWICZ
Wspólnik
2001-12-10
2006-08-09
ILOŚĆ UDZIAŁÓW 9 WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 900,- ZŁ
IRENA MARIA KUPCZYK
Wspólnik
2001-12-10
2006-08-09
ILOŚĆ UDZIAŁÓW 9 WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 900,- ZŁ
IRENA GRAF
Wspólnik
2001-12-10
2006-08-09
ILOŚĆ UDZIŁÓW 9 WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 900,- ZŁ
SŁAWOMIR CZESŁAW ZIMNY
Powiernik
2005-03-04
2006-01-23
GRZEGORZ FRANCISZEK PRZYSIECKI
Powiernik
2006-01-23
2006-08-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIENI SĄ: A/ PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, B/ DWÓCH ZWYKŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JACEK WOJCIECH OPIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-12-10
2006-08-09
ALICJA MARIA ZYDOROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-10
2006-08-09
IRENA MARIA KUPCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-10
2006-08-09
IRENA GRAF
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-10
2006-08-09
2001-12-10
2006-08-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-10
2006-08-09
"CLARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-10
2006-08-09
KOPERNIKA, 3, ODOLANÓW, 63-430, ODOLANÓW, POLSKA
2001-12-10
2006-08-09
1822A - PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA
2001-12-10
2006-08-09
5242Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie