KRS 0000231431
NIP6221006926
REGON25048005800000
Nazwa"ZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO ODOLTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO ODOLTEX
Data rejestracji 05 kwi 2005 (19 lat temu) 05 kwi 2005
Data usunięcia 07 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 3, ODOLANÓW, 63-430, ODOLANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#1822 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻYJACEK WOJCIECH OPIELEWICZ
Wspólnik
2005-04-05
2012-02-07
460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000,00 ZŁ
ALICJA MARIA ZYDOROWICZ
Wspólnik
2005-04-05
2012-02-07
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
JACEK OPIELEWICZ
Likwidator
2005-08-23
2012-02-07
IRENA MARIA GRAF
Członek Organu Nadzoru
2005-04-05
2012-02-07
TERESA BARBARA KULESZA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-05
2012-02-07
STANISŁAW GOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-05
2012-02-07
MARIA KULESZA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-05
2012-02-07
SABINA ĆWIERTNIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-05
2012-02-07
MAŁGORZATA DULEBA
Powiernik
2005-04-07
2012-02-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALICJA MARIA ZYDOROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-05
2005-08-23
IRENA MARIA KUPCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-05
2005-08-23
JACEK WOJCIECH OPIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-04-05
2005-08-23
2005-04-05
2005-08-23
"ZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO ODOLTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie