KRS 0000204623
NIP1181762345
REGON01585526000000
Nazwa"PNOS OŻARÓW MAZOWIECKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPNOS OŻARÓW MAZOWIECKI
Data rejestracji 05 maj 2004 (20 lat temu) 05 maj 2004
Data usunięcia 17 mar 2008 17 mar 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻEROMSKIEGO, 3, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 79000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (48)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112A UPRAWA WARZYW #0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0201B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5125Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE PRZETWORZONEGO TYTONIU #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEOWIESŁAW JAN LEGUTKO
Wspólnik
2007-03-23
2008-03-17
18 /OSIEMNAŚCIE/ UDZIAŁÓW PO 1.000 /JEDEN TYSIĄC/ ZŁ. KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 /OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.
JUSTYNA ELŻBIETA PARKOT
Wspólnik
2007-03-23
2008-03-17
15 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HENRYK STANISŁAW JUST
Wspólnik
2007-03-23
2007-07-27
10 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARIAN PACEWSKI
Wspólnik
2007-03-23
2007-07-27
10 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EUGENIUSZ TOMASZ KUKUŁOWICZ
Wspólnik
2007-03-23
2008-03-17
10 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DANUTA ALICJA KUCIŃSKA
Likwidator
2006-02-09
2006-09-15
ANNA WIESŁAWA WOJCIECHOWSKA
Likwidator
2007-07-27
2008-03-17
WIESŁAW JAN LEGUTKO
Członek Organu Nadzoru
2004-05-05
2008-03-17
RYSZARD MAREK ŚWIĘTEK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-05
2005-09-14
KRYSTYNA MAŁGORZATA WITENBERG
Członek Organu Nadzoru
2004-05-05
2008-03-17
ZOFIA FIDOS
Członek Organu Nadzoru
2004-05-05
2008-03-17
MARIAN WOŹNICA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-05
2008-03-17
JAN WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-14
2008-03-17
ROBERT JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-14
2008-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK STANISŁAW JUST
PREZES ZARZĄDU
2004-05-05
2006-02-09
HENRYK STANISŁAW JUST
PREZES ZARZĄDU
2006-09-15
2007-07-27
ELŻBIETA KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-05
2006-02-09
MARIAN PACEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-05
2006-02-09
JUSTYNA ELŻBIETA PARKOT
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-05
2006-02-09
ELŻBIETA KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-15
2007-07-27
MARIAN PACEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-15
2007-07-27
2004-05-05
2006-02-09
"PNOS OŻARÓW MAZOWIECKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-09
2006-09-15
"PNOS OŻARÓW MAZOWIECKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie