KRS 0000251683
NIP1181827990
REGON14045347000000
Nazwa"EKO-BEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKO-BEN
Data rejestracji 22 lut 2006 (19 lat temu) 22 lut 2006
Data usunięcia 27 mar 2017 27 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASKOWA, 6, ZIELONKI, 05-082, STARE BABICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 916500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1724Z PRODUKCJA TKANIN JEDWABNYCH #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1811Z DRUKOWANIE GAZETMICHAŁ NOWICKI
Wspólnik
2012-11-27
2014-05-26
733 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 366500 ZŁ
EUGENIUSZ TOMASZ KUKUŁOWICZ
Wspólnik
2006-02-22
2011-08-16
750 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 375.000,00 ZŁ
MARCIN MALCZEWSKI
Wspólnik
2006-02-22
2017-03-27
1.833 UDZIAŁY O WARTOŚCI 916.500 ZŁ.
EUGENIUSZ TOMASZ KUKUŁOWICZ
Prokurent
2006-02-22
2016-03-31
MARCIN MALCZEWSKI
Likwidator
2016-03-31
2017-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
MARCIN MALCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-22
2016-03-31
2006-02-22
2016-03-31
"EKO-BEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie